Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkeholmvej 3, 4780 Stege (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Binavne: Madness Retail ApS, Madness Gallery ApS, Madness Copenhagen ApS, Madness Berlin ApS, Mad Mad Møn ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Maria Irner (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-30 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: thomasorum1@gmail.com (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Legale ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Navne: Madness Production ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Stiftere: Madness Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-07-16 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-07-01 fjernes Direktion: Thomas Ørum (direktør) (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 tilføjes Legale ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-11-25 fjernes Legale ejere: Madness Holding ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeholmvej 3, 4780 Stege (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintholm Alle 1, 4791 Borre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-10 tilføjes Binavne: Mad Mad Møn ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-06-04 tilføjes Legale ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-04 fjernes Legale ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-04 tilføjes Reelle ejere: Maria Irner, Thomas Ørum (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-06-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Ørum (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-27 tilføjes Direktion: Thomas Ørum (direktør) (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Thomas Ørum (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintholm Alle 1, 4791 Borre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 50, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 50, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 5, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasorum1@gmail.com (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 5, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-30 tilføjes Binavne: Madness Retail ApS, Madness Gallery ApS, Madness Copenhagen ApS, Madness Berlin ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Direktion: Thomas Ørum (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-09-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive produktionsvirksomhed inden for film og tv, indretning af burtikker samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-30 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Madness Holding ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-09-30 tilføjes Navne: Madness Production ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ørum (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-09-30 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-09-30 tilføjes Stiftere: Madness Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-28)