Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 88, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flexboligservice ApS. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 88, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 88, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-10-02 tilføjes Direktion: Rikke Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-02 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rk@cjk-consulting.dk (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: Rikke Pedersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: R1974 Holding ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Reelle ejere: Rikke Pedersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Stiftere: Rikke Pedersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)