Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 Statstidende Dekret
Den 2024-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-09 fjernes Direktion: Ahmad Arfan Rashied (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsgården 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildehuset 1, 3. th., 2670 Greve (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehuset 1, 3. th., 2670 Greve (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-10-08 tilføjes Direktion: Ahmad Arfan Rashied (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-support eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-08 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Legale ejere: A.R.A. Holding ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Navne: SocioMee ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Reelle ejere: Ahmad Arfan Rashied (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Stiftere: A.R.A. Holding ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-10-08 tilføjes Vedtægter: 2020-10-08 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)