Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Direktion: Nicklas Hauge Vinde (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-12 tilføjes Legale ejere: Nicklas Hauge Vinde (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruenshøj 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje driftsselskaber. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-12 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Navne: NV20 Holding ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Hauge Vinde (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Stiftere: Nicklas Hauge Vinde (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Vedtægter: 2020-10-06 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-07)