Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DJ Leasing A/S. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-21 tilføjes Legale ejere: Regitze Wallentine Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-01-21 fjernes Legale ejere: Dennis Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-01-21 tilføjes Reelle ejere: Regitze Wallentine Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-01-21 fjernes Reelle ejere: Dennis Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Direktion: Dennis Rye Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål består i at drive holding- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-07 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Legale ejere: Dennis Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-07 tilføjes Navne: RWJ Holding, Horsens ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Reelle ejere: Dennis Rye Jensen (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Stiftere: Dennis Rye Jensen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)