Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jd@sanossupply.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: jd@ct-sply.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Ragnar Andersen (formand) (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Legale ejere: Sanos Holding A/S (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Navne: Sanos Supply A/S (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-18 fjernes Navne: Sanos Supply ApS (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Vedtægter: 2021-03-19 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 fjernes Direktion: Jonas Henrik Strunge Dyndegaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-19 fjernes Reelle ejere: Jonas Henrik Strunge Dyndegaard, Mette Wax Due, Antony Tuan Duc Pham (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-11-03 tilføjes Reelle ejere: Mette Wax Due, Antony Tuan Duc Pham (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-11-02 fjernes Reelle ejere: Antony Tuan Duc Pham (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-09-28 tilføjes Bestyrelse: Jonas Henrik Strunge Dyndegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Jonas Henrik Strunge Dyndegaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre pakning og distribution af nye lægemidler til klinisk afprøvning (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-28 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jd@ct-sply.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: SPLY Holding ApS (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Navne: Sanos Supply ApS (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Antony Tuan Duc Pham, Jonas Henrik Strunge Dyndegaard (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-09-28 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-09-28 tilføjes Stiftere: SPLY Holding ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)