Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Kjærgård | 22.09.2020 | 23.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Troels Hovedskov Rasmussen | 17.08.2023 | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kjærgård | 22.09.2020 | 23.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marianna Kristine Chabert | 22.09.2020 | 15.12.2023 | formand |
Jesper Brian Bækkel | 22.09.2020 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |