Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-26 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-12-20 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen, Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-23 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-04-08 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-04-07 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-30 tilføjes Direktion: Jens-Peter Zink (direktør) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, finansiere, drive og sælge vedvarende energi (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500,00 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: EE Nordic Holding 3 ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Navne: EE Finland Holding ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Stiftere: EE Nordic Holding 3 ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-06)