Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Erkan Köylü | 05.10.2020 | |
Faizan Ahmed | 05.10.2020 | |
Hafee Amjad Safdar | 05.10.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Faizan Ahmed | 25.04.2022 | 18.05.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Hafee Amjad Safdar | 05.10.2020 | 01.05.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Erkan Köylü | 05.10.2020 | 25.04.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Faizan Ahmed | 05.10.2020 | 23.03.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |