Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Benny Fuglsang Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Lars Eg Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: VEJLE TURISTTRAFIK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: LLPP ADMINISTRATION APS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Navne: VT Garage ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Benny Fuglsang Petersen, Henning Christian Petersen (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Peter Papuga, Lars Eg Larsen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-01 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-01 tilføjes Vedtægter: 2022-10-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-30 fjernes Navne: L&P Ejendomme 8 ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-07-19 fjernes Direktion: Peter Papuga (direktør) (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: LLPP ADMINISTRATION APS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: LDEL Holding APS, PETER PAPUGA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Peter Papuga (direktør) (offentliggjort 2022-07-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: LDEL Holding APS, PETER PAPUGA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: L&P Ejendomme 8 ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Papuga, Lars Eg Larsen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: PETER PAPUGA HOLDING ApS, LDEL Holding APS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 af direktørerne (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-05)