Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-09-29 tilføjes Direktion: Michael Overgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 7-Eleven på franchisebasis (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-29 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Legale ejere: Michael Overgaard Jensen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Navne: Leanaf ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Overgaard Jensen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2020-09-29 tilføjes Stiftere: Michael Overgaard Jensen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Vedtægter: 2020-09-29 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-02)