Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Juels Vej 42, 5., 5230 Odense M (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-02 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Legale ejere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: TCI service ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Stiftere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-06 Statstidende Dekret
Den 2022-11-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Tair Senghin Ismail (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-01-04 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-01-03 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-27 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juels Vej 42, 5., 5230 Odense M (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Direktion: Tair Senghin Ismail (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-10-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive taxa virksomhed samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-02 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Legale ejere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: TCI service ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Reelle ejere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Stiftere: Tair Senghin Ismail (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)