Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: svAAinvest ApS. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-13 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Schmidts2011@gmail.com (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Nikolaj Borgwardt Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovagervej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Borgwardt Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt udøve anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Anne Maj Bonde Schmidt, Nikolaj Borgwardt Schmidt (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: NAVO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Maj Bonde Schmidt, Nikolaj Borgwardt Schmidt (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: Nikolaj Borgwardt Schmidt, Anne Maj Bonde Schmidt (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)