Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Direktion: Martin Møller-Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Legale ejere: Møller-Laursen Holding ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Navne: CmBs Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Reelle ejere: Martin Møller-Laursen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Stiftere: DJURS MØBLER ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Legale ejere: Møller-Laursen Holding ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2022-07-08 fjernes Legale ejere: DJURS MØBLER ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Martin Møller-Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendom hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: DJURS MØBLER ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: CmBs Ejendomme ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Møller-Laursen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: DJURS MØBLER ApS (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-30)