Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillevang 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Direktion: Otte Vadskjær Dyrvang (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: otte@ladcyklen.dk (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Legale ejere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Navne: Ladcyklen.dk Logistik ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Reelle ejere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Stiftere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillevang 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Otte Vadskjær Dyrvang (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed indenfor salg og reparation af cykler og tilbehør. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-01 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: otte@ladcyklen.dk (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Ladcyklen.dk Logistik ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Stiftere: Otte Vadskjær Dyrvang (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-20)