Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bostrupvej 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 17, 7870 Roslev (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WebSupply ApS. (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2021-02-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dafis ApS. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 17, 7870 Roslev (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pramdragerparken 22, 8882 Fårvang (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pramdragerparken 22, 8882 Fårvang (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Søren Kaad Malling Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i kapitalselskaber og aktiviteter i tilknytning hertil, samt alm. formuepleje. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-16 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: Søren Kaad Malling Nielsen (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: Meteko Holding ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Kaad Malling Nielsen (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Stiftere: Søren Kaad Malling Nielsen (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-01)