Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønslet 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Bibranche: Murere (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-28 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Legale ejere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Navne: Best Byg & Invest ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Reelle ejere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Stiftere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-10 Statstidende Dekret
Den 2023-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Pawel Karol Ignaciuk (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønslet 4, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Pawel Karol Ignaciuk (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at servicere og reparere i ejendomme samt udføre byggeri- og reparationsarbejder samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-28 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Navne: Best Byg & Invest ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Stiftere: Pawel Karol Ignaciuk, Norbert Piotr Piotrzkowski (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2020-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)