Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (formand) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Direktion: Michael Visby Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-14 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Legale ejere: N7 Red Holding ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Navne: N7 Søparken 1 ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Stiftere: K/S SP-E 2021 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-08-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Jens Skovlunde Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jacob Riiser de Lichtenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-01-14 fjernes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-11-09 tilføjes Direktion: Michael Visby Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 fjernes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-08 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: N7 Red Holding ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: K/S SP-E 2021 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Navne: N7 Søparken 1 ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-08 fjernes Navne: Søparken K05 Etape 1 ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 tilføjes Vedtægter: 2020-11-09 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Jesper Skovsgaard (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, køb og salg af fast ejendom, udlejning, projekt- og konsulentrådgivning, investering samt andre dermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-14 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Legale ejere: K/S SP-E 2021 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Navne: Søparken K05 Etape 1 ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skovsgaard (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Stiftere: K/S SP-E 2021 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Vedtægter: 2020-09-14 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-25)