Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Adonisvej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Direktion: Sara Søby Hedeby Stjernholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-20 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: stjernholm20@gmail.com (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Sara Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Navne: Stjernholm Outdoor ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Reelle ejere: Sara Søby Hedeby Stjernholm (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Stiftere: Sara Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-23 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2021-02-22 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Søren Hedeby Stjernholm (direktør) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adonisvej 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Direktion: Sara Søby Hedeby Stjernholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave arrangementer for virksomheder og private i naturen. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-20 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: stjernholm20@gmail.com (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Legale ejere: Sara Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Navne: Stjernholm Outdoor ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Reelle ejere: Sara Søby Hedeby Stjernholm (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Stiftere: Sara Stjernholm Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Vedtægter: 2020-09-20 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-15)