Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 2, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blishønedalen 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blishønedalen 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-11 tilføjes Direktion: Kim Holger Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med bygge- og anlægsprojeker samt derved beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Kim Holger Pedersen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Navne: MT Tag ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Reelle ejere: Kim Holger Pedersen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Stiftere: Kim Holger Pedersen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-29)