Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gertrud Rasksvej, 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonathan Petersenip Aqqutaa, 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonathan Petersenip Aqqutaa, 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Binavne: Min Bolig Grønland IVS, Live N House Grønland IVS, Din Bolig Grønland IVS, Boligmæglerne Grønland IVS, Bolig- og Erhvervsejendomsmæglerne Grønland IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Hans Boelstoft Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, vurdering, salg, formidling og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: gejendom@gmail.com (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: HB Greenland Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: Grønlands Ejendomshandel IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Boelstoft Jørgensen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Stiftere: HB Greenland Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-28)