Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Iver Winther | 20.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Peter Larsen | 15.03.2023 | 20.12.2023 | adm. dir |
Iver Winther | 17.09.2020 | 15.03.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Jeppesen | 20.12.2023 | formand |
Iver Winther | 17.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Junge | 17.09.2020 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Peter Larsen | 17.09.2020 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hjort Aabling | 17.09.2020 | 20.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jeppesen | 17.09.2020 | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Houborg | 17.09.2020 | 15.03.2023 | formand |