Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Søren Langelund Christensen (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Follerupvej 47, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Direktion: Sille Thing Husted (direktør) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-25 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Legale ejere: Sille Thing Husted, Christian Friis Buhl (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Navne: Kumle Invest ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Reelle ejere: Sille Thing Husted, Christian Friis Buhl (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Stiftere: Sille Thing Husted, Christian Friis Buhl (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-28)