Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: All Green Holding ApS. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: Caroline Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Legale ejere: Steffen Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Caroline Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Reelle ejere: Steffen Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovænget 91, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Direktion: Steffen Bering Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Legale ejere: Steffen Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-21 tilføjes Navne: Mint Green Holding ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Reelle ejere: Steffen Bering Jensen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Stiftere: Steffen Bering Jensen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)