Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knopsvane Alle 83, 8464 Galten (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2021-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Algepro ApS. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Knopsvane Alle 83, 8464 Galten (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knopsvane Alle 83, 8464 Galten (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2020-09-24 tilføjes Direktion: Bjarke Houlberg Fuglsang (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: Bjarke Houlberg Fuglsang (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Navne: Bjarke Fuglsang Holding ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Houlberg Fuglsang (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Stiftere: Bjarke Houlberg Fuglsang (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)