Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelund 9, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Direktion: Jesper Folkmann Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Folkmann Nielsen, Klaus Folkmann Lembcke, Jesper F. Holding ApS, Lembcke Holding ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: Jesper Folkmann Nielsen, Klaus Folkmann Lembcke (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-24 tilføjes Navne: M F D Z ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Folkmann Nielsen, Klaus Folkmann Lembcke (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Stiftere: Klaus Folkmann Lembcke, Jesper Folkmann Nielsen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-24)