Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 21.210.000,00 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-20 tilføjes Vedtægter: 2023-11-20 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 tilføjes Bestyrelse: Rikke Susanne Bech Olsen (næstformand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-12 fjernes Bestyrelse: Anders Heisel (næstformand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 21.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-12 tilføjes Vedtægter: 2021-01-12 (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: 21-5 A/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-12 fjernes Reelle ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj, Anders Heisel (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Heisel (næstformand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Direktion: Laila Albæk Salem Køj (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er selvstændigt eller via af selskabet kontrollerede juridiske enheder at erhverve, eje og vedligeholde 5 ferieboliger, som selskabet skal stille til rådighed for selskabets til enhver tid værende kapitalejere. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-22 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 420.000,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Legale ejere: 21-5 A/S (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Navne: Ejerforeningen 21-5 DK40 P/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Reelle ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj, Anders Heisel (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Stiftere: 21-5 A/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-23)