Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 17, 7400 Herning (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VITAL RESET APS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 17, 7400 Herning (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2020-09-23 tilføjes Direktion: Louise Hindkjær Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-23 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Legale ejere: Louise Hindkjær Lorenzen (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Navne: LOLO Holding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Reelle ejere: Louise Hindkjær Lorenzen (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Stiftere: Louise Hindkjær Lorenzen (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-23)