Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 8, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Allestedgårdsvej 55, 5672 Broby (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: lfh@fer.dk (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2020-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Allestedlund ApS. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Allestedlund ApS. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-22 tilføjes Direktion: Leib Eluf Falk Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 fjernes Direktion: Nikolaj Valentin (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 tilføjes Legale ejere: SOKOL STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 fjernes Legale ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 tilføjes Reelle ejere: Leib Eluf Falk Hansen (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-22 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Valentin, Mai Joo Valentin (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Valentin, Mai Joo Valentin (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allestedgårdsvej 55, 5672 Broby (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2020-09-17 tilføjes Direktion: Nikolaj Valentin (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2020-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-17 tilføjes Navne: Allestedlund Holding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Stiftere: Nikolaj Valentin (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-23)