Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 67, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AVLSCENTER RØNSHAUGE A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRING AGRO A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRINGS TRADING A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RH INT. A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RH Investments A/S. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 67, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-27 fjernes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelde Næsvej 67, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Per Abraham Kring (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Per Abraham Kring (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Navne: PAK Holding DK ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Per Abraham Kring (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Revisor: Kolding Herreds Landbrugsforening (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-23)