Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: VINVIC HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Vincent Jens Elling Ferraro, Victoria Johanne Elling Ferraro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jean Pierre Giuseppe Ferraro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Vincent Jens Elling Ferraro, Victoria Johanne Elling Ferraro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 17, 1., 1304 København K (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Direktion: Jean Pierre Giuseppe Ferraro (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med E-handel og -service, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-22 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Legale ejere: Vincent Jens Elling Ferraro, Victoria Johanne Elling Ferraro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-09-22 tilføjes Navne: Hygge Original ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Reelle ejere: Vincent Jens Elling Ferraro, Victoria Johanne Elling Ferraro (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Stiftere: Jean Pierre Giuseppe Ferraro (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)