Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-05 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 6, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2020-09-18 tilføjes Bestyrelse: Thue Bo Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Direktion: Martin Kjær Rost (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre murerarbejde. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-18 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Hjemmeside: www.r2.dk (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@r2murer.dk (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Legale ejere: Kaia Holger Holding ApS, THUE BO II ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Navne: R2 Murer ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Kjær Rost, Thue Bo Rasmussen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2020-09-18 tilføjes Stiftere: THUE BO II ApS, Kaia Holger Holding ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Vedtægter: 2020-09-18 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)