Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels P Thomsens Vej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybovej 34, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Toft (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-03-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Sejer Pedersen (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybovej 34, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-09-21 tilføjes Direktion: Lars Toft (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med boligudstyr på internettet og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Hjemmeside: www.tjarry.dk (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lt@odendo.com (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Legale ejere: Odendo ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Navne: Tjarry ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sejer Pedersen, Søren Nørgård (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Stiftere: Odendo ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)