Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-12 Statstidende Dekret
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Lars Øland Matthisson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedestræde 4, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Binavne: Nordic Art Odense ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Direktion: Lars Øland Matthisson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tatovørvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Legale ejere: Lars Matthisson Holding ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Navne: Matthisson Invest ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Øland Matthisson (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Stiftere: Lars Matthisson Holding ApS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)