Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-15 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Legale ejere: HYTTEN INVEST HOLDING APS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Navne: PH Horsens ApS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Voss Andersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Stiftere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2023-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-08 fjernes Direktion: Henrik Voss Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 Statstidende Dekret
Den 2022-08-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-27 tilføjes Direktion: Henrik Voss Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-09-27 fjernes Direktion: Hamidreza Rahmani (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-27 tilføjes Legale ejere: HYTTEN INVEST HOLDING APS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-27 tilføjes Reelle ejere: Henrik Voss Andersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktører i forening. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2020-10-27 tilføjes Vedtægter: 2020-10-27 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Spedalsø Torv 4, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spedalsø Torv 4, st. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Omar Abdulsattar Azawi (direktør) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-15 fjernes Direktion: Omar Abdulsattar Azawi (direktør) (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-15 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-09-15 tilføjes Navne: PH Horsens ApS (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Stiftere: Omar Abdulsattar Azawi, Hamidreza Rahmani (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-11)