Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leonardo David Passadore | 16.03.2023 | 12.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Wind-Johannesen | 28.04.2022 | 12.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Andersen | 09.09.2021 | 12.02.2024 | formand |
Lars Kramer Antitsch | 09.09.2021 | 16.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Buchardt Pedersen | 09.09.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |