Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 67, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Direktion: Niels Vendelbo-Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive, eje og udleje fast ejendom og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Legale ejere: VENDELBO-LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Navne: V-L Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Niels Vendelbo-Larsen, Jørgen Vendelbo-Larsen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-21)