Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbrinken 6, 2840 Holte (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Binavne: Robo Invest ApS (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Direktion: Sisse Fjelsted Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Legale ejere: Roberta Ulrikke Fjelsted Rasmussen, Sisse Fjelsted Rasmussen (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-09-17 tilføjes Navne: Roberta Invest ApS (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Reelle ejere: Sisse Fjelsted Rasmussen, Roberta Ulrikke Fjelsted Rasmussen (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Stiftere: Sisse Fjelsted Rasmussen (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-18)