Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gades Passage 1, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Marco Bottin (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-17 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Legale ejere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Navne: Marco Bottin ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Reelle ejere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Stiftere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gades Passage 1, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Direktion: Marco Bottin (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-17 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Legale ejere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Navne: Marco Bottin ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Reelle ejere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Stiftere: Marco Bottin (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)