Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Lone Thiel Høgholt (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Sten Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-11 fjernes Bestyrelse: Søren Sten Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 tilføjes Direktion: Lone Thiel Høgholt (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-07-12 fjernes Direktion: Henrik Ole Frøsig (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Gudleiv Mæhlum Bjørklund (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Jes Gravgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Henrik Ole Frøsig (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-05-04 fjernes Direktion: Nicolai Winding Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Simonsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-12 tilføjes Bestyrelse: Jes Gravgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-12 fjernes Bestyrelse: Martin Lavesen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 9, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 9, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-16 tilføjes Bestyrelse: Martin Lavesen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Nicolai Winding Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2020-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i virksomheder. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: SD Venture Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: SD Venture Horizon ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Stiftere: SD Venture Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)