Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngkær 21, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 28, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: pelleoe@gmail.com (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rejoose ApS. (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 28, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 28, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 28, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Pelle Ølholm Caramés (direktør) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: Pelle Ølholm Caramés (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: DePoe ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Reelle ejere: Pelle Ølholm Caramés (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Stiftere: Pelle Ølholm Caramés (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)