Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-27 tilføjes Direktion: Søren Visti Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-09-27 fjernes Direktion: Ronni Woods Engelhardt (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-04-28 fjernes Direktion: Jonas Zimling (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 24, 1560 København V (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Direktion: Ronni Woods Engelhardt (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2020-09-12 tilføjes Direktion: Jonas Zimling (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2020-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være indehaver af domæner og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-12 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Legale ejere: LARSEN DATA ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Navne: Domain Holding 021 ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Stiftere: LARSEN DATA ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Vedtægter: 2020-09-12 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)