Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palludansvej 15, 6800 Varde (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2020-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGGELEDDET ApS. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sr Randsigvej 21, 6800 Varde (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Direktion: René Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: René Jørgensen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: RAL-Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: René Jørgensen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Stiftere: René Jørgensen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)