Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 tilføjes Direktion: Svend Karsten Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 fjernes Direktion: Søren Lau Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Legale ejere: Svend Karsten Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 fjernes Legale ejere: Søren Lau Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Reelle ejere: Svend Karsten Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 fjernes Reelle ejere: Søren Lau Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SLP Entreprise ApS. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SLP Entreprise ApS. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaven 7, 5631 Ebberup (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Søren Lau Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@slpmultiservice.dk (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: Søren Lau Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: SLP Multiservice Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Lau Petersen (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Stiftere: Søren Lau Petersen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)