Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edv.Egebergs Vej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Edv.Egebergs Vej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edv.Egebergs Vej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 26, st. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-14 tilføjes Direktion: Nicolas Frankø Helle (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-14 fjernes Direktion: Daniel Høj (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 26, st. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-08-08 tilføjes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-08-07 fjernes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Dahl Andersen (formand) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Direktion: Daniel Høj (direktør) (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: ANDERS SIMONSEN ApS, JDA HOLDINGSELSKAB ApS, Dahl-Nielsen Holding ApS, RISBJERG HOLDING, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Christinedal Virklund ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Backman Dahl-Nielsen, Anders Diernis Simonsen, Ole Risbjerg, Niels Backman Dahl-Nielsen, Jeppe Dahl Andersen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Reelle ejere: Anders Diernis Simonsen, Ole Risbjerg (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2020-09-16 tilføjes Stiftere: RISBJERG HOLDING, SILKEBORG ApS, JDA HOLDINGSELSKAB ApS, Dahl-Nielsen Holding ApS, ANDERS SIMONSEN ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Vedtægter: 2020-09-16 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-17)