Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Holger Emil Bang | 30.09.2020 | direktør |
Tim Janusch Gadatsch | 30.09.2020 | direktør |
Nikolaj Holtet Hoff | 11.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Lønborg-Andersen | 30.09.2020 | 01.02.2021 | direktør |
Anders Søgaard-Jensen | 11.09.2020 | 25.06.2024 | direktør |