Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Hedes Vej 8, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mettesvej 5, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-14 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Outlet Esbjerg ApS. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mettesvej 5, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Morten Brix Møller (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje aktier, anparter og værdipapirer samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Morten Brix Møller, Ditte Brix Møller (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Navne: Brix Møller Holding ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Brix Møller, Ditte Brix Møller (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2020-09-15 tilføjes Stiftere: Morten Brix Møller, Ditte Brix Møller (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)