Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.3dprintdanmark.dk (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfrustien 27, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtoften 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtoften 20, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-09-02 tilføjes Bestyrelse: Megan Louise Hausnap Kruse (næstformand) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Steffen Hausnap Kruse (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-02 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Steffen Hausnap Kruse, Cherry Astrid Anette Korsgaard Steffensen, Tore Weitling Hansen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: 3D PRINT DANMARK ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Steffen Hausnap Kruse, Cherry Astrid Anette Korsgaard Steffensen, Tore Weitling Hansen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Stiftere: Tore Weitling Hansen, Steffen Hausnap Kruse (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)