Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 47, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-05 tilføjes Vedtægter: 2024-06-05 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000.000,00 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-09-06 tilføjes Legale ejere: Gindeskov Invest ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 31.100.000,00 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-04-07 tilføjes Legale ejere: BØEGH VENTURE HOLDING ApS, Jens Ørgaard Jensen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-07 fjernes Legale ejere: Gindeskov Invest ApS, JR4 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-06 fjernes Legale ejere: BØEGH VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 22.250.000,00 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: BØEGH VENTURE HOLDING ApS, JR4 HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: TS Holding Nibe ApS, CC HOLDING AALBORG ApS, DANNY ØRTS ANDERSEN FISKERI ApS, LARS VOHNSEN HOLDING ApS, Jens Ørgaard Jensen (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000.000,00 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-03 tilføjes Legale ejere: DANNY ØRTS ANDERSEN FISKERI ApS, LARS VOHNSEN HOLDING ApS, Jens Ørgaard Jensen, Gindeskov Invest ApS, AMS HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-03 tilføjes Vedtægter: 2021-11-03 (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Per Thyrrestrup Olsen, Christian Carlo Larsen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-14 tilføjes Legale ejere: TS Holding Nibe ApS, CC HOLDING AALBORG ApS, THYRRESTRUP HOLDING ApS, MASKINFABRIKKEN REKA HOLDING A/S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: AG-ADVICE ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 tilføjes Reelle ejere: Per Thyrrestrup Olsen, Christian Carlo Larsen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Jesper Brunhøj Jensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 47, 7400 Herning (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Jesper Brunhøj Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i plantage- og/eller landbrugsvirksomheder, enten direkte eller via kapitalbesiddelse i datterselskaber, samt enhver form for virksomhed, der efter bestyrelsens skøn måtte være beslægtet hermed (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: AG-ADVICE ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Navne: Fond Mirtilo ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brunhøj Jensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Stiftere: AG-ADVICE ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)