Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Direktion: Klaus Skovsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Direktion: Klaus Skovsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Legale ejere: Tilde Sasha Detlefsen, Lasse Detlefsen, Ronni Detlefsen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Legale ejere: Tilde Sasha Detlefsen, Lasse Detlefsen, Ronni Detlefsen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Navne: Detlefsen RLT Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Navne: Detlefsen RLT Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Reelle ejere: Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Reelle ejere: Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Stiftere: Tilde Sasha Detlefsen, Ronni Detlefsen, Lasse Detlefsen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Stiftere: Tilde Sasha Detlefsen, Ronni Detlefsen, Lasse Detlefsen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 29.333.331,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-08 tilføjes Vedtægter: 2020-09-08 (offentliggjort 2020-11-26)